Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn. III UZ 33/20
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący)
SSN Leszek Bielecki (sprawozdawca)
SSN Krzysztof Staryk
w sprawie z odwołania J. G.
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O.
z udziałem M. R.
o odpowiedzialność z tytułu zaległych składek,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21 stycznia 2021 r.,
zażalenia organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…)
z dnia 30 kwietnia 2020 r., sygn. akt III AUa (…),
uchyla zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w (…) i sprawę przekazuje do rozpoznania temu Sądowi wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania zażaleniowego.
UZASADNIENIE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 19 stycznia 2018 r. orzekł o solidarnej odpowiedzialności wnioskodawcy J. G. i M. R. za zobowiązania płatnika składek E. sp. z o.o. z siedzibą w K. z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od miesiąca grudnia 2016 r. do miesiąca stycznia 2017 r. w łącznej kwocie 32.339,05 zł.
J. G. złożył od powyższej decyzji odwołanie podnosząc, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości E. sp. z o.o. oraz że brak było jego winy w podjęciu stosownych działań celem zaspokojenia roszczeń organu rentowego, co wyłącza możliwość obciążenia wnioskodawcy odpowiedzialnością za wskazane w zaskarżonej decyzji zaległości.
Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z 21 listopada 2019 r. VIII U (…), oddalił odwołanie.
Sąd Okręgowy ustalił, że E. sp. z o.o. została zarejestrowana 19 października 2016 r. Wspólnikami Spółki byli M. R. i J. G., którzy posiadali po 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł, tworząc zarząd Spółki (J. G. był prezesem zarządu, a M. R. członkiem zarządu). Przedmiotem przeważającej działalności E. sp. z o.o. były działalność rachunkowo-księgowa oraz doradztwo podatkowe. E. sp. z.o.o. prowadziła działalność przez dwa miesiące, zatrudniając kilku pracowników. Spółka nie opłacała składek za pracowników na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W okresie od 13 stycznia 2017 r. do 8 marca 2017 r. E. sp. z o.o. dokonywała wpłat podatków na rachunek Urzędu Skarbowego w K..
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty